KIABAN PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ochandiano, 14
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KIABAN PROMOCIONES SL
CIF B86791316
Capital Social 114729.95 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KIABAN PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KIABAN PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canales Burguillo Luis | Administrador Unico | 20/09/2013 | 25/01/2021 |
Canales Burguillo Luis | Liquidador | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
Canales Sancho Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2013 | 25/01/2021 |
Canales Sancho Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2013 | 25/01/2021 |
Canales Sancho Roberto Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2013 | 25/01/2021 |
ACTOS BORME DE KIABAN PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 34, S 8, H M 566234, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 34, S 8, H M 566234, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 34, S 8, H M 566234, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 34, S 8, H M 566234, I/A 3 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 32, S 8, H M 566234, I/A 2 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 30, S 8, H M 566234, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Dirección:C/ OCHANDIANO 14 - EDIFICIO 16, 2& PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/09/13
Capital:114.729,95 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: La promoción, adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, la construcción directa o indirecta, en colaboración con otras entidades, de todo tipo de inmuebles, la promoción, gestión, explotación, administración, conservación y mantenimien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 30, S 8, H M 566234, I/A 1 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28