KHS CORPOPLAST ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Rubi, 88
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KHS CORPOPLAST ESPAÑA SL
CIF B62442454
Capital Social 375000.0 Euros
Nombres Anteriores
- SIG TECNOLOGIA PARA PLASTICOS ESPAÑA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KHS CORPOPLAST ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KHS CORPOPLAST ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castrillo De Larreta Azelain Enrique | Apoderado | 11/02/2014 | |
Edgar George Petsche | Secretario | 16/03/2011 | 11/02/2014 |
Edgar George Petsche | Consejero | 16/03/2011 | 11/02/2014 |
Edgar George Petsche | Apoderado | 05/12/2012 | 11/02/2014 |
Erhard Emil Magin | Presidente | 19/02/2009 | 11/02/2014 |
Erhard Emil Magin | Consejero | 19/02/2009 | 11/02/2014 |
Isabel Ruland | Apoderado | 11/02/2014 | |
Pastor Vivancos Miguel | Apoderado | 18/12/2012 | 11/02/2014 |
Pujol Almirall Joan | Apoderado | 11/02/2014 | |
Robert Strauch | Consejero | 11/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KHS CORPOPLAST ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 69, S 8, H B 226583, I/A 19 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 69, S 8, H B 226583, I/A 19 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 67, S 8, H B 226583, I/A 18 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 66, S 8, H B 226583, I/A 17 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 64, S 8, H B 226583, I/A 16 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 64, S 8, H B 226583, I/A 16 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE FORMA JURIDICA DEL SOCIO UNICO KHSCORPOPLAST GMBH & CO. KG PASANDOSE A DENOMINAR KHS CORPOPLAST GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 64, S 8, H B 226583, I/A 15 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
- CR RUBI Num.88 P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 63, S 8, H B 226583, I/A 14 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 63, S 8, H B 226583, I/A 14 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38699 , F 63, S 8, H B 226583, I/A 14 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08