KHAN MONTAJES LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Solidaritat, 3
Código Postal 46960
Municipio Aldaia
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KHAN MONTAJES LEVANTE SL
CIF B97925432
Capital Social 28050.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 02/07/2007
Página Web www.khan-montajes.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KHAN MONTAJES LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KHAN MONTAJES LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Khan Ghiasuddin | Apoderado | 03/04/2013 | 28/09/2017 |
Khan Talat Mahmood | Administrador Unico | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
Khan Talat Mahmood | Liquidador Unico | 28/09/2017 | 28/09/2017 |
Khan Talat Mahmood | Administrador Solidario | 11/06/2015 | 28/09/2017 |
Lanser Reinhard | Administrador Solidario | 11/06/2015 | 28/09/2017 |
Riaz Ud Din Mughal | Apoderado | 24/10/2014 | 28/09/2017 |
Khan Talat Mahmood | Administrador Unico | 03/04/2013 | 11/06/2015 |
Khan Ghiasuddin | Administrador Unico | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE KHAN MONTAJES LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 10 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 9 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 9 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 9 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 8 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 192, S 8, H V 123364, I/A 8 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-46