KGINVES105 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KGINVES105 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KGINVES105 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KGINVES105 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SGIIC | Apoderado | 30/07/2015 | 03/03/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 30/07/2015 | 03/03/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 30/07/2015 | 03/03/2023 |
Busquets Mares Gloria | Consejero | 03/11/2016 | 03/03/2023 |
Busquets Mares Maria Gloria | Consejero | 23/03/2010 | 03/03/2023 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 05/08/2010 | 03/03/2023 |
Lopez Rodriguez Juan Antonio | Secretario No Consejero | 23/03/2010 | 03/03/2023 |
Palmer Arrom Andres | Secretario No Consejero | 30/07/2015 | 03/03/2023 |
Palmer Arrom Andres | Apoderado Solidario | 10/02/2023 | 03/03/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/11/2016 | 03/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KGINVES105 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 13 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 13 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
- DADA DE BAJA LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE LA CNMV, DONDE ESTA INSCRITA CON EL NUMERO 2506, POR RESOLUCION DE 17 DE FEBRERO DE 2023 Y COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 13 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 13 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 13 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 189, S 8, H M 494620, I/A 12 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 188, S 8, H M 494620, I/A 11 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 188, S 8, H M 494620, I/A 10 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion y nueva redaccion del articulo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 188, S 8, H M 494620, I/A 9 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27446 , F 188, S 8, H M 494620, I/A 9 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28