KEYNOTE SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social KEYNOTE SYSTEMS SL
CIF B85039782
Fecha de Constitución 24/04/2007
Nombres Anteriores
- MOBILE COMPLETE SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Keynote Llc
VINCULACIONES DE KEYNOTE SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEYNOTE SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bowers Richard Edward | Administrador Unico | 10/09/2015 | 17/03/2016 |
Bowers Richard Edward | Liquidador | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
Keynote Llc | Socio Unico | 22/10/2015 | 17/03/2016 |
Peterson David Franklin | Administrador Solidario | 14/03/2014 | 10/09/2015 |
Tejada Jennifer Gail | Administrador Solidario | 14/03/2014 | 10/09/2015 |
Dirsa Mark A | Administrador Solidario | 14/03/2014 | |
Marsyla David J | Administrador Solidario | 14/03/2014 |
ACTOS BORME DE KEYNOTE SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 220, S 8, H M 435370, I/A 9 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 220, S 8, H M 435370, I/A 9 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 220, S 8, H M 435370, I/A 9 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 220, S 8, H M 435370, I/A 9 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 8 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 7 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 7 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 7 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 6 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24225 , F 219, S 8, H M 435370, I/A 6 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28