KEYAH CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Monasterio de El Escorial, 26
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEYAH CONSULTING SL
CIF B85829935
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KEYAH CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEYAH CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Gonzalez Sara | Liquidador | 04/02/2014 | 04/02/2014 |
Muñoz Gonzalez Sara | Administrador Unico | 18/01/2010 | 04/02/2014 |
Styger Sebastien Michel Claude | Apoderado | 18/01/2010 | 04/02/2014 |
ACTOS BORME DE KEYAH CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 40, S 8, H M 492831, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 40, S 8, H M 492831, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 40, S 8, H M 492831, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 40, S 8, H M 492831, I/A 3 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 39, S 8, H M 492831, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 38, S 8, H M 492831, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Dirección:AVDA MONASTERIO DE EL ESCORIAL 26 - E TECERO A (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:PROMOCION, VENTAS Y MARKETING PARA EL TURISMO Y REPRESENTACION DE INSTITUCIONES O ENTIDADES DE TURISMO; ESTUDIO DE MERCADO Y REALIZACION DE ENCUESTASDE OPINION PUBLICA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 38, S 8, H M 492831, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28