KEY SA - EXTINGUIDA
Razón Social KEY SA
CIF A28328458
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.servinform.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rufo Rodriguez Joaquin
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KEY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Becerra Rodriguez Juan | Secretario | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Becerra Rodriguez Juan | Consejero | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/08/2012 | 12/12/2014 |
Esteban Sanz Fernando | Apoderado | 27/09/2011 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Ignacio | Secretario | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Ignacio | Consejero | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Joaquin | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Joaquin | Presidente | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
Rufo Rodriguez Joaquin | Consejero | 05/06/2010 | 12/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 124, S 8, H SE 69108, I/A 11 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 124, S 8, H SE 69108, I/A 11 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-41
- Extendida con fecha 19/11/14 nota de cierre provisional a que se refiere el articulo 231 del R.R.M. por haber sido absorbida la Sociedad, por la domiciliada en Tres Cantos -Madrid- , denominada "EMFASIS BILLING & MARKETING SERVICES SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 124, S 8, H SE 69108, I/A 10 N (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
- Otras modificaciones estatutarias: 15. "Retribución órgano de administración".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 124, S 8, H SE 69108, I/A 10 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
- Sociedades absorbidas: VENTURINI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 93, S 8, H SE 69108, I/A 9 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 93, S 8, H SE 69108, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 92, S 8, H SE 69108, I/A 7 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41
- Absorbidas: VENTURINI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (14/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-21-41
- Absorbidas: VENTURINI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (18/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-19-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 92, S 8, H SE 69108, I/A 6 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-41