KETTAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 316
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KETTAL SA
CIF A08257628
Capital Social 276460.0 Euros
Actividad Fabricación de colchones
Página Web www.grupokettal.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE KETTAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KETTAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alorda Derksen Alejandro | Consejero | 20/01/2014 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Alejandro | Apoderado Mancomunado | 13/05/2015 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Alejandro | Consejero | 29/04/2010 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Daniel | Consejero | 20/01/2014 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Daniel | Apoderado Mancomunado | 13/05/2015 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Daniel | Consejero | 29/04/2010 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Laura | Consejero | 20/01/2014 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Laura | Apoderado Mancomunado | 13/05/2015 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Laura | Consejero | 29/04/2010 | 14/10/2015 |
Alorda Derksen Ramon | Consejero | 20/01/2014 | 14/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KETTAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 174, S 8, H B 15311, I/A 64 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 174, S 8, H B 15311, I/A 64 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 173, S 8, H B 15311, I/A 63 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 173, S 8, H B 15311, I/A 62 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- Beneficiarias: ATURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (16/04/2015)
CVE: BORME-B-2015-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 172, S 8, H B 15311, I/A 61 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 171, S 8, H B 15311, I/A 60 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Capital Anterior: | 306.510,00 | Euros |
Disminución de capital | 30.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 276.460,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 171, S 8, H B 15311, I/A 59 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36933 , F 110, S 8, H B 15311, I/A 58 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36933 , F 109, S 8, H B 15311, I/A 57 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08