KERNEL TECNICAS AUXILIARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MANUEL BALLBE NUMEROS 11-13 P.6 PTA.2
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KERNEL TECNICAS AUXILIARES SL
CIF B58015298
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Página Web www.kernelco.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KERNEL TECNICAS AUXILIARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KERNEL TECNICAS AUXILIARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrat Sese Ernesto | Liquidador | 12/12/2017 | 18/12/2023 |
Serrat Sese Ernesto | Administrador Unico | 04/01/2012 | 12/12/2017 |
Gasol Carol Ramon | Auditor Suplente | 26/01/2009 | 04/01/2012 |
Jeremias Torruella Juan | Auditor | 26/01/2009 | 04/01/2012 |
Jofre Mauri Jose Maria | Administrador Solidario | 13/12/2011 | |
Serrat Sese Ernesto | Administrador Solidario | 13/12/2011 |
ACTOS BORME DE KERNEL TECNICAS AUXILIARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 16 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 15 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 15 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 15 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
- CL MANUEL BALLBE NUMEROS 11-13 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 76, S 8, H B 104049, I/A 14 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
- CL ARIBAU Num.168 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 75, S 8, H B 104049, I/A 13 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 75, S 8, H B 104049, I/A 11 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 75, S 8, H B 104049, I/A 12 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26511 , F 75, S 8, H B 104049, I/A 10 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08