KENYA PERMIT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 62
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KENYA PERMIT SERVICES SL
CIF B88172986
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 02/08/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
VINCULACIONES DE KENYA PERMIT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KENYA PERMIT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVA VENTURES SL | Liquidador | 24/04/2020 | 24/04/2020 |
NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL | Socio Unico | 03/08/2018 | 24/04/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | Administrador Unico | 07/12/2018 | 24/04/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 24/04/2020 | 24/04/2020 |
Williams Gainza Francisco Javier | Administrador Unico | 03/08/2018 | 07/12/2018 |
ACTOS BORME DE KENYA PERMIT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 3 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 51, S 8, H M 676934, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 50, S 8, H M 676934, I/A 1 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 50, S 8, H M 676934, I/A 1 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Dirección:C/ DE ALFONSO XII, NUMERO 62, PLANTA 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/08/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: 62.09/ Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38018 , F 50, S 8, H M 676934, I/A 1 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28