KENOU 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Font de la Riba, 21
Código Postal 08192
Municipio Sant Quirze del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social KENOU 2009 SL
CIF B65207201
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos
Fecha de Constitución 06/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KENOU 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KENOU 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Zarzoso Ester | Apoderado Solidario | 03/04/2014 | 25/02/2020 |
Garrido Zarzoso Maria Teresa | Apoderado | 14/05/2012 | 25/02/2020 |
Plana Sanz Luis | Liquidador | 09/11/2016 | 25/02/2020 |
Plana Sanz Luis | Administrador Unico | 18/11/2009 | 09/11/2016 |
Garrido Zarzoso Julia | Apoderado | 28/12/2009 | 14/05/2012 |
ACTOS BORME DE KENOU 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 116, S 8, H B 388418, I/A 8 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 116, S 8, H B 388418, I/A 8 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 116, S 8, H B 388418, I/A 7 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 116, S 8, H B 388418, I/A 7 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 116, S 8, H B 388418, I/A 7 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 115, S 8, H B 388418, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
- CL FONT DE LA RIBA Num.21 (SANT QUIRZE DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 115, S 8, H B 388418, I/A 5 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 114, S 8, H B 388418, I/A 4 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41549 , F 114, S 8, H B 388418, I/A 3 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08