SKY BIDCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 567
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SKY BIDCO SL
CIF B87691390
Capital Social 1.0531579E7 Euros
Fecha de Constitución 21/11/2016
Nombres Anteriores
- KENJI INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sky Holdco Limited
VINCULACIONES DE SKY BIDCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKY BIDCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Britto Leon Leonardo | Apoderado | 01/03/2017 | 18/07/2019 |
De La Cruz Fernandez Leticia | Apoderado | 01/03/2017 | 18/07/2019 |
Garcia Dieguez Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2019 | 18/07/2019 |
Garcia Dieguez Elena | Apoderado | 27/04/2017 | 18/07/2019 |
Hurtado Carrasco Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2019 | 18/07/2019 |
Hurtado Carrasco Jose Maria | Apoderado Solidario | 15/06/2017 | 18/07/2019 |
Hurtado Carrasco Jose Maria | Apoderado | 27/04/2017 | 18/07/2019 |
John Eric Fountain Johnston | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2019 | 18/07/2019 |
John Eric Fountain Johnston | Administrador Solidario | 21/06/2017 | 18/07/2019 |
Muñoz Lorenzo Eduardo | Apoderado | 01/03/2017 | 18/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SKY BIDCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46842 , F 104, S 8, H B 503747, I/A 18 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46842 , F 102, S 8, H B 503747, I/A 17 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 214, S 8, H B 503747, I/A 16 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 212, S 8, H B 503747, I/A 15 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 211, S 8, H B 503747, I/A 14 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 210, S 8, H B 503747, I/A 13 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 210, S 8, H B 503747, I/A 12 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-08
Capital Anterior: | 8.916.799,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.614.780,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.531.579,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 210, S 8, H B 503747, I/A 11 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 209, S 8, H B 503747, I/A 10 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45945 , F 209, S 8, H B 503747, I/A 10 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08