KENERSOL JUMILLA SL - EXTINGUIDA
Razón Social KENERSOL JUMILLA SL
CIF B88396858
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/05/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUNCO CAPITAL GREEN ENERGY INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE KENERSOL JUMILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KENERSOL JUMILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirrezabal Arroyo Gabriel | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 05/08/2022 |
Artiga Amat Antonio | Administrador Unico | 23/07/2019 | 05/08/2022 |
Fondevila Nadal Francisco Javier | Liquidador | 05/08/2022 | 05/08/2022 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado | 01/08/2019 | 05/08/2022 |
Linares Fernandez Alejandro | Apoderado | 01/08/2019 | 05/08/2022 |
Molina Mayo Santiago | Apoderado Solidario | 24/07/2020 | 05/08/2022 |
Perez Anton Andres Gaspar | Apoderado Solidario | 14/06/2019 | 05/08/2022 |
SUNCO CAPITAL GREEN ENERGY INVESTMENTS SL | Socio Unico | 23/07/2019 | 05/08/2022 |
Cervera Mira Francisco | Apoderado Solidario | 24/07/2020 | 03/03/2021 |
Delgado Garcia Jose | Apoderado | 01/08/2019 | 14/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KENERSOL JUMILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 12 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 12 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 12 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 12 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 11 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 206, S 8, H M 696701, I/A 10 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 205, S 8, H M 696701, I/A 9 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 205, S 8, H M 696701, I/A 8 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 204, S 8, H M 696701, I/A 7 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39221 , F 204, S 8, H M 696701, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28