ASK CHEMICALS KEMEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Autonomia Etorbidea, 4
Código Postal 48940
Municipio Leioa
Provincia Bizkaia
Razón Social ASK CHEMICALS KEMEN SL
CIF B95491999
Capital Social 596301.7 Euros
Fecha de Constitución 20/07/2007
Nombres Anteriores
- KEMEN MANGUITOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Zarauz Astorqui Iñigo
VINCULACIONES DE ASK CHEMICALS KEMEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASK CHEMICALS KEMEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldonza Garay Anton | Apoderado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Anton Martinez Javier | Apoderado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Anton Martinez Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Anton Martinez Javier | Apoderado Mancomunado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Basarrate San Pedro Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Basarrate San Pedro Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Basarrate San Pedro Gonzalo | Apoderado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Hoces Ezquerra Miriam | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Hoces Ezquerra Miriam | Apoderado Mancomunado | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
Martinez Blanco Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2015 | 21/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASK CHEMICALS KEMEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5199 , F 116, S 8, H BI 50470, I/Acierr . (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5199 , F 116, S 8, H BI 50470, I/Acierr . (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
- C/ AUTONOMIA Nº 4- PLANTA 2& (LEIOA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5199 , F 116, S 8, H BI 50470, I/A 19 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 5 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 5 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 4 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 4 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 3 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-39
- BARRIO BRAZOMAR, S/N (CASTRO-URDIALES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 221, S 8, H S 29045, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5199 , F 111, S 8, H BI 50470, I/A 17 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-48