KEMA ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almansa, 105
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KEMA ENERGY SL
CIF B63204994
Capital Social 76000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/05/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dnv Gl As
VINCULACIONES DE KEMA ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEMA ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Perez Santiago | Apoderado | 26/12/2013 | 13/01/2015 |
Blanco Perez Santiago | Apoderado | 20/03/2013 | 13/01/2015 |
Chitty Martin | Administrador Unico | 30/06/2014 | 13/01/2015 |
Dnv Gl As | Socio Unico | 12/01/2015 | 13/01/2015 |
Henriquez Suarez Elena | Apoderado | 31/01/2013 | 13/01/2015 |
Marti Sopena Sara | Apoderado | 10/12/2010 | 13/01/2015 |
Seco Garcia Andres | Apoderado | 23/02/2012 | 13/01/2015 |
Taberner Delgado Nuria | Apoderado | 10/12/2010 | 13/01/2015 |
Fenske Dirk | Administrador Unico | 06/07/2011 | 30/06/2014 |
Henriquez Suarez Elena | Apoderado | 03/09/2012 | 31/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEMA ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 16 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 15 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 98, S 8, H M 443986, I/A 15 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 96, S 8, H M 443986, I/A 14 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
- C/ ALMANSA NUMERO 105, EDIFICIO III, 2& PLANTA, OF (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 96, S 8, H M 443986, I/A 13 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 4º. Domicilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30499 , F 96, S 8, H M 443986, I/A 13 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24668 , F 131, S 8, H M 443986, I/A 12 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28