KELTANA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramiro de Maeztu, 20
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KELTANA SLP
CIF B98302870
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 29/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Hernandez Ana Isabel
VINCULACIONES DE KELTANA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KELTANA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Hernandez Ana Isabel | Socio Unico | 24/12/2010 | 11/01/2018 |
Martinez Hernandez Ana Isabel | Soc.Prof. | 24/12/2010 | 11/01/2018 |
Martinez Hernandez Ana Isabel | Administrador Unico | 24/12/2010 | 11/01/2018 |
Martinez Hernandez Ana Isabel | Liquidador Unico | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
ACTOS BORME DE KELTANA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 182, S 8, H V 141480, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 182, S 8, H V 141480, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 182, S 8, H V 141480, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 182, S 8, H V 141480, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 182, S 8, H V 141480, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-46
Administrador Unico
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 179, S 8, H V 141480, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 179, S 8, H V 141480, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-46
Dirección:C/ RAMIRO DE MAEZTU 20 13 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:29/11/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:El ejercicio de la actividad profesional de la medicina, en su especialidad de ginecología; a través de personas colegiadas en el Colegio Profesionalcorrespondiente para el ejercicio de la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 179, S 8, H V 141480, I/A 1 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-46