KEILASS TRADER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 21
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KEILASS TRADER SL
CIF B98333594
Capital Social 722916.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KEILASS TRADER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEILASS TRADER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bru Tabernero Alfredo | Apoderado | 06/11/2012 | 05/07/2017 |
Bru Tabernero Alfredo | Representante | 11/01/2017 | 05/07/2017 |
Espert Dalmau Vicente Jose | Apoderado Mancomunado | 28/06/2013 | 05/07/2017 |
Navarro Zamora Eduardo | Apoderado | 17/01/2012 | 05/07/2017 |
Pelayo De Sancho Carlos Enrique | Apoderado Mancomunado | 28/06/2013 | 05/07/2017 |
SHERPA CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO SA | Administrador Unico | 28/05/2013 | 05/07/2017 |
SHERPA DESARROLLO SL | Liquidador | 11/01/2017 | 05/07/2017 |
4PROY M&C SL | Consejero | 31/01/2014 | 11/01/2017 |
Arteaga Nieto Luis | Secretario | 30/01/2014 | 11/01/2017 |
Sherpa Capital Entidad Gestora Sociedad Gestora De | Presidente | 30/01/2014 | 11/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KEILASS TRADER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 186, S 8, H M 632902, I/A 4 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 185, S 8, H M 632902, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 185, S 8, H M 632902, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 185, S 8, H M 632902, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
- C/ SERRANO 21 3º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 185, S 8, H M 632902, I/A 2 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28
Capital Anterior: | 6.316,00 | Euros |
Aumento de capital: | 716.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 722.916,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.345,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 144, S 8, H V 144600, I/A 11 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-46
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 316,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.316,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 144, S 8, H V 144600, I/A 10 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
- La mercantil "4 PROY M&C SL" designa a DON JUAN RAMON GRANELL BALLESTER como persona física que le represente en el cargo de consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 113, S 8, H V 144600, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 113, S 8, H V 144600, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 113, S 8, H V 144600, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-46