KEGILREBO 2004 SL - EXTINGUIDA
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social KEGILREBO 2004 SL
CIF B63426605
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/02/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KEGILREBO 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KEGILREBO 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEVORK GESTIO I PATRIMONI SL | Administrador Unico | 10/09/2009 | 23/04/2013 |
KEVORK GESTIO I PATRIMONI SL | Liquidador | 23/04/2013 | 23/04/2013 |
Rebollo Alfonso Jorge | REPR.143 RRM | 10/09/2009 | 23/04/2013 |
Rebollo Alfonso Jorge | Administrador Unico | 10/09/2009 |
ACTOS BORME DE KEGILREBO 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 173, S 8, H B 285889, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 173, S 8, H B 285889, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 173, S 8, H B 285889, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.18.-DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 172, S 8, H B 285889, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 172, S 8, H B 285889, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 172, S 8, H B 285889, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08