KBMAS SELF STORAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Asturies, 7
Código Postal 07013
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social KBMAS SELF STORAGE SL
CIF B57801342
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 26/03/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KBMAS SELF STORAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KBMAS SELF STORAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Viota Adrover Alicia Elisa | Consejero Delegado | 02/02/2016 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Adrover Marta | Consejero Delegado | 27/09/2018 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Adrover Marta | Consejero | 27/09/2018 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Jose Maria | Presidente | 19/04/2013 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Jose Maria | Consejero | 19/04/2013 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Jose Maria | Liquidador | 22/06/2020 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Luis Gabriel | Consejero | 19/04/2013 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Maria Margarita | Secretario | 19/04/2013 | 22/06/2020 |
Lopez-viota Gilaberte Maria Margarita | Consejero | 19/04/2013 | 22/06/2020 |
Servera Mari Margarita Isabel | Consejero | 28/06/2017 | 22/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KBMAS SELF STORAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 178, S 8, H PM 71577, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 178, S 8, H PM 71577, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 178, S 8, H PM 71577, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 178, S 8, H PM 71577, I/A 7 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 6 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 6 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-07
- Ratificación en sus respectivos cargos en el Consejo de Administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-07
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 74, S 8, H PM 71577, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-07