BANTU TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Camp Dels Rolls, 9
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Razón Social BANTU TRAVEL SL
CIF B66094533
Capital Social 149010.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2013
Nombres Anteriores
- KAYU TRAVEL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BANTU TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BANTU TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Lombarte Anselm | Apoderado Solidario | 14/11/2013 | 03/03/2022 |
Trejo Marin Jordi | Administrador Unico | 23/08/2018 | 03/03/2022 |
Trejo Marin Jordi | Liquidador | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Trejo Marin Jose | Administrador Unico | 18/08/2015 | 23/08/2018 |
Gimenez Alfonso Liberto | REPR.143 RRM | 02/10/2013 | 18/08/2015 |
VIAJES ZAPPING SA | Administrador Unico | 02/10/2013 | 18/08/2015 |
ACTOS BORME DE BANTU TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 9 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 9 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 9 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
- AMPLIAR A: ALQUILER DE INMUEBLES Y PARKINGS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 8 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
- PS CAMP DELS ROLLS, 9, PRIMER PISO,DESPACHO 11 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 8 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 8 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 29, S 8, H B 442831, I/A 8 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 146.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 149.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.850,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 28, S 8, H B 442831, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
- PS DEL CAMP DELS ROLLS, 9, PLANTA 1, DESPACHO 15 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 28, S 8, H B 442831, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43958 , F 28, S 8, H B 442831, I/A 5 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-08