KAYMAJO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serapio Mugica, 23
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KAYMAJO SL
CIF B27375096
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 25/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KAYMAJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAYMAJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Cañoto Jose Manuel | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 21/07/2021 |
Iglesias Cañoto Jose Manuel | Liquidador | 21/07/2021 | 21/07/2021 |
Pretel Angulo Ruben Dario | Administrador Solidario | 18/09/2017 | 21/07/2021 |
Iglesias Cañoto Jose Manuel | Administrador Unico | 18/09/2017 |
ACTOS BORME DE KAYMAJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 71, S 8, H SS 39965, I/A 4 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 71, S 8, H SS 39965, I/A 4 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 71, S 8, H SS 39965, I/A 4 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 71, S 8, H SS 39965, I/A 4 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 71, S 8, H SS 39965, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
- C/ SERAPIO MUGICA, Nº 23-1º C.- (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 70, S 8, H SS 39965, I/A 1. (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 14, S 8, H LU 12706, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 14, S 8, H LU 12706, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 14, S 8, H LU 12706, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-27