KAYA AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Mariano Benlliure, 1
Código Postal 46113
Municipio Moncada
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAYA AGRICOLA SL
CIF B98908189
Capital Social 104000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KAYA AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAYA AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granell Albert Juan Jose | Liquidador Unico | 16/02/2022 | 16/02/2022 |
Granell Albert Juan Jose | Administrador Unico | 27/04/2017 | 16/02/2022 |
Granell Albert Pablo | Apoderado | 27/06/2017 | 14/01/2019 |
ACTOS BORME DE KAYA AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Capital Anterior: | 52.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 52.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 104.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 5 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-46
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 48.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 73, S 8, H V 175902, I/A 4 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 72, S 8, H V 175902, I/A 3 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-46
- Las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el cultivo de cítricos, bien sea en fincas de su propiedad o de terceros. La adquisición, enajenación, promoción, explotación, administración y el arrendamiento -excepto el financiero- de todo tipo de fincas ya sean rústicas o urbanas. La i
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10273, L 7554, F 71, S 8, H V 175902, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-46