KAWIIL GLOBAL ENERGY SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isabel Clara Eugenia, 47
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAWIIL GLOBAL ENERGY SERVICES SL
CIF B87095089
Capital Social 53503.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/09/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KAWIIL GLOBAL ENERGY SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAWIIL GLOBAL ENERGY SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De La Torre Pablo | Liquidador | 28/01/2019 | 12/04/2019 |
Moreno Candau Borja | Apoderado | 24/04/2017 | 12/04/2019 |
Fernandez De La Torre Pablo | Secretario | 24/04/2017 | 28/01/2019 |
Fernandez De La Torre Pablo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/04/2017 | 28/01/2019 |
Fernandez De La Torre Pablo | Consejero | 24/04/2017 | 28/01/2019 |
Pereira De Azevedo Manuel-maria | Consejero | 04/11/2016 | 28/01/2019 |
Pereira De Azevedo Manuel-maria | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 24/04/2017 | 28/01/2019 |
Pereira De Azevedo Manuel-maria | Presidente | 24/04/2017 | 28/01/2019 |
Portas Salgado Simones Jose Basilio | Consejero | 21/01/2019 | 28/01/2019 |
Moreno Candau Borja | Consejero | 04/11/2016 | 21/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KAWIIL GLOBAL ENERGY SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 204, S 8, H M 587731, I/A 9 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 204, S 8, H M 587731, I/A 9 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 204, S 8, H M 587731, I/A 9 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 203, S 8, H M 587731, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 203, S 8, H M 587731, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 203, S 8, H M 587731, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 203, S 8, H M 587731, I/A 7 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 203, S 8, H M 587731, I/A 7 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Capital Anterior: | 26.324,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.179,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.503,00 | Euros |
Porcentaje: | 103,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 202, S 8, H M 587731, I/A 6 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Capital Anterior: | 24.616,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.708,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.324,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32651 , F 202, S 8, H M 587731, I/A 6 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28