KAUBET INVERSIONES SL
Dirección social AVDA DE VILLAJOYOSA 11
Municipio Benidorm
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social KAUBET INVERSIONES SL
CIF B98192230
Capital Social 21006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 26/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Viejo Martinez Jose Manuel
ORGANIGRAMA DE KAUBET INVERSIONES SL
VINCULACIONES DE KAUBET INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAUBET INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viejo Martinez Jose Manuel | Administrador Unico | 07/03/2016 |
ACTOS BORME DE KAUBET INVERSIONES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 223, S 8, H A 120863, I/A 5 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 223, S 8, H A 120863, I/A 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-03
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 598,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 223, S 8, H A 120863, I/A 3 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-03
- AVDA DE VILLAJOYOSA 11 (BENIDORM)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 223, S 8, H A 120863, I/A 2 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 28, S 8, H B 391254, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 28, S 8, H B 391254, I/A 2 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 19, S 8, H B 391254, I/A 1 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Dirección:CL ROCAFORT, 91 BIS ATICO 1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/10/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:IMPORTACION,EXPORTACION,INTERMEDIACION Y COMERCIO AL POR MENOR Y MAYOR DE MADERAS CORCHO,CESERIA,ESPARTERIA,METALES DE FUNDICION,ESTIRADO,LAMINACION Y OTROS MANIPULADOS.INDUSTRIA DEL MARMOL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41624 , F 19, S 8, H B 391254, I/A 1 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08