KASTIMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montaña del Mojon, 39
Código Postal 35543
Municipio Haría
Provincia Las Palmas
Razón Social KASTIMA SL
CIF B35322411
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KASTIMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KASTIMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maxeiner Inge | Administrador Unico | 13/05/2011 | 30/11/2022 |
Maxeiner Inge | Liquidador | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
Maxeiner Inge | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 13/05/2011 |
Stingl Elke | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 13/05/2011 |
Lydia Maxeiner | Administrador Solidario | 18/02/2011 |
ACTOS BORME DE KASTIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 163, S 8, H IL 2668, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 163, S 8, H IL 2668, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 163, S 8, H IL 2668, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-35
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 163, S 8, H IL 2668, I/A 7 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 162, S 8, H IL 2668, I/A 6 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 162, S 8, H IL 2668, I/A 6 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 94 , F 162, S 8, H IL 2668, I/A 6 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-58-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-58-35