KASELTEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE SOMOSIERRA 12 - NAVE 6 "EDIFICIO CRISTAL"
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social KASELTEX SL
CIF B65790396
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KASELTEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KASELTEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chokron Bensadon Laura | Liquidador | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
Chokron Bensadon Laura | Administrador Unico | 18/11/2013 | 07/10/2020 |
Alfon Coriat Luna | Administrador Unico | 08/07/2013 | 18/11/2013 |
ACTOS BORME DE KASELTEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 67, S 8, H M 574203, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 67, S 8, H M 574203, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 67, S 8, H M 574203, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 67, S 8, H M 574203, I/A 3 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
- AVDA DE SOMOSIERRA 12 - NAVE 6 "EDIFICIO CRISTAL" (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31903 , F 67, S 8, H M 574203, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: ART.16 (ULTIMO PARRAFO).- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43839 , F 84, S 8, H B 439854, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43839 , F 84, S 8, H B 439854, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43839 , F 84, S 8, H B 439854, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43839 , F 82, S 8, H B 439854, I/A 1 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08
Dirección:AV DE SANTA ISABEL,23B.URB.VALLPINEDA (SANT PERE DE RIBES)
Comienzo de operaciones:27/04/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:FABRICACION,COMERCIALIZACION EN CUALQUIERA DE SUS FASES,IMPORTACION,EXPORTACION Y VENTA AL MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS TEXTILES,HILADOS,TELAS,TEJIDOS Y PRODUCTOS ACABADOS DE VESTIR,HOGAR,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43839 , F 82, S 8, H B 439854, I/A 1 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08