KARYSA MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl La Unio, 1
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social KARYSA MANAGEMENT SL
CIF B61349270
Capital Social 330550.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
VINCULACIONES DE KARYSA MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARYSA MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM CORPORACION CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 22/06/2017 | 24/05/2018 |
ADM CORPORACION CONCURSAL SLP | MEDIAD.CONCU | 15/06/2016 | 24/05/2018 |
Navarro Roura Joan | REP.ADM.CONC | 22/06/2017 | 24/05/2018 |
KARL JEAN MICHEL QUILICHINI | Administrador | 22/06/2017 |
ACTOS BORME DE KARYSA MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 10, S 8, H B 158979, I/A 11 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO CONSECUTIVO 837/2016, AUTO FIRME DE FECHA 09/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 10, S 8, H B 158979, I/A 11 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO CONSECUTIVO 837/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/06/2017, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 10, S 8, H B 158979, I/A 10 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 9, S 8, H B 158979, I/A 9 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO CONSECUTIVO 837/2016, AUTO FIRME DE FECHA 05/04/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 9, S 8, H B 158979, I/A 9 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 9, S 8, H B 158979, I/A 9 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 9, S 8, H B 158979, I/A 9 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
MEDIAD.CONCU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 9, S 8, H B 158979, I/A 8 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 8, S 8, H B 158979, I/A 7 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-08
Capital Anterior: | 122.664,10 | Euros |
Aumento de capital: | 207.885,90 | Euros |
Capital Actual: | 330.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 169,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29741 , F 7, S 8, H B 158979, I/A 6 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08