KART GRUP XACE VALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cervera, 34
Código Postal 08227
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social KART GRUP XACE VALLES SL
CIF B64887664
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 05/06/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KART GRUP XACE VALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KART GRUP XACE VALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mestanza Buil Cesar | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 30/05/2013 |
Vidal Bendicho Javier | Liquidador | 30/05/2013 | 30/05/2013 |
Vidal Bendicho Javier | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 30/05/2013 |
ACTOS BORME DE KART GRUP XACE VALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 48, S 8, H B 432227, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 48, S 8, H B 432227, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 48, S 8, H B 432227, I/A 2 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 47, S 8, H B 432227, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Dirección:CL CERVERA,34 LOCAL 9 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:05/06/08
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MENOR DE ACCESORIOS Y PIEZAS PARA VEHICULOS TERRESTRES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43560 , F 47, S 8, H B 432227, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08