KARPAUTO ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TABLAS DE DAIMIEL 5
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social KARPAUTO ASESORES SL
CIF B85944866
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 12/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KARPAUTO ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARPAUTO ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Martin Francisco Vicente | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 20/04/2021 |
Hernandez Martin Francisco Vicente | Liquidador Solidario | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
Romero Benito Jesus Carlos | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 20/04/2021 |
Romero Benito Jesus Carlos | Liquidador Solidario | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
ACTOS BORME DE KARPAUTO ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 75, S 8, H M 501271, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 75, S 8, H M 501271, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 75, S 8, H M 501271, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 75, S 8, H M 501271, I/A 2 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 74, S 8, H M 501271, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Dirección:C/ TABLAS DE DAIMIEL 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/05/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES Y VEHICULOS INDUSTRIALES TERRESTRES SEMINUEVOS Y USADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27815 , F 74, S 8, H M 501271, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28