KARMARIGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 54
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KARMARIGO SL
CIF B87217600
Capital Social 72727.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/02/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE KARMARIGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARMARIGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasarte Zapata Gonzalo | Apoderado | 10/03/2015 | 24/08/2018 |
Rodriguez Garcia Carmelo | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 24/08/2018 |
Sotomayor Marquina Carlos Antonio | Administrador Solidario | 10/03/2015 | 24/08/2018 |
ACTOS BORME DE KARMARIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 195, S 8, H M 597202, I/A 4 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 195, S 8, H M 597202, I/A 4 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 195, S 8, H M 597202, I/A 4 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28
Capital Anterior: | 70.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.727,00 | Euros |
Capital Actual: | 72.727,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 194, S 8, H M 597202, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 192, S 8, H M 597202, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 190, S 8, H M 597202, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Dirección:C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 54 4º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/02/15
Capital:70.000,00 Euros
Objeto social:la siguiente actividad principal: -Restaurantes y puestos de comidas. CNAE 5610. También forman parte del objeto social las siguientes actividades: - Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación - Construcción, instalaciones y mantenimiento. ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33188 , F 190, S 8, H M 597202, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28