KAREAGA BITXITEGIA 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Bidebarrieta Kalea, 10
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social KAREAGA BITXITEGIA 2010 SL
CIF B75037457
Capital Social 20010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 29/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KAREAGA BITXITEGIA 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAREAGA BITXITEGIA 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kareaga Azkarraga Amaia Miren | Administrador Unico | 01/02/2012 | 26/02/2016 |
Kareaga Azkarraga Amaia Miren | Liquidador | 26/02/2016 | 26/02/2016 |
Kareaga Azkarraga Amaia Miren | Administrador Solidario | 28/01/2011 | 01/02/2012 |
Kareaga Olano Esther | Administrador Solidario | 28/01/2011 | 01/02/2012 |
ACTOS BORME DE KAREAGA BITXITEGIA 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 4 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 71, S 8, H SS 33151, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 68, S 8, H SS 33151, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-20