KANE & SERRANO CONSULTING FOR AFRICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 84
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KANE & SERRANO CONSULTING FOR AFRICA SL
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE KANE & SERRANO CONSULTING FOR AFRICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KANE & SERRANO CONSULTING FOR AFRICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saidou Kane | Apoderado Solidario | 29/04/2021 | 15/09/2022 |
Saidou Kane | Administrador Mancomunado | 14/04/2021 | 15/09/2022 |
Serrano Conde Manuel Felipe | Liquidador | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
Serrano Conde Manuel Felipe | Apoderado Solidario | 29/04/2021 | 15/09/2022 |
Serrano Conde Manuel Felipe | Administrador Mancomunado | 14/04/2021 | 15/09/2022 |
ACTOS BORME DE KANE & SERRANO CONSULTING FOR AFRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 3 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 11, S 8, H M 739616, I/A 2 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 10, S 8, H M 739616, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Dirección:C/ SERRANO 84 1 A (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/12/20
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA DE NEGOCIOS NACIONAL E INTERNACIONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 10, S 8, H M 739616, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28