KANDAVU IMMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb El Paraiso, 358
Código Postal 29679
Municipio Benahavís
Provincia Málaga
Razón Social KANDAVU IMMO SL
CIF B92116037
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KANDAVU IMMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KANDAVU IMMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pevzner Boris | Administrador Unico | 13/11/2019 | 11/11/2021 |
Pevzner Boris | Liquidador | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
R. G. M. | Administrador Unico | 26/08/2011 | 13/11/2019 |
R. G. M. | Administrador Solidario | 26/08/2011 | |
Siedenbiedel Udo | Administrador Solidario | 26/08/2011 |
ACTOS BORME DE KANDAVU IMMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 6 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 6 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 6 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 6 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
Administrador Unico
- R. G. M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 5 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-29
- URB EL PARAISO 358 (BENAHAVIS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 4 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 4 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-29
Administrador Unico
- R. G. M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2486, L 1399, F 82, S 8, H MA 40588, I/A 4 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-29