KANAKA URKIOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tomas Urquijo, 1
Código Postal 48992
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social KANAKA URKIOLA SL
CIF B95890133
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 26/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KANAKA URKIOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KANAKA URKIOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Sodupe Borja | Administrador Unico | 12/09/2017 | 29/07/2021 |
Mendoza Goiri Maria | Apoderado | 06/03/2020 | 29/07/2021 |
Mendoza Goiri Monica | Liquidador | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
ACTOS BORME DE KANAKA URKIOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 52, S 8, H BI 70309, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 52, S 8, H BI 70309, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 52, S 8, H BI 70309, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 52, S 8, H BI 70309, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 50, S 8, H BI 70309, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 49, S 8, H BI 70309, I/A 1 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-48
Dirección:C/ URQUIJO, Nº 1, 5º D (GETXO)
Comienzo de operaciones:26/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa y exportación al por mayor y al por menor de toda clase de artículos textiles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 49, S 8, H BI 70309, I/A 1 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-48