KAMUEL IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Levante, 25
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAMUEL IBERICA SL
CIF B87512190
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Kamuel Management Limitada
VINCULACIONES DE KAMUEL IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAMUEL IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomendio Souchard Breteau Pedro | Apoderado | 16/09/2016 | 08/01/2018 |
Gomendio Souchard-breteau Pedro Marcelo | Apoderado | 12/05/2016 | 08/01/2018 |
Kamuel Management Limitada | Socio Unico | 20/04/2016 | 08/01/2018 |
Kamuel Management Limitada | Administrador Unico | 20/04/2016 | 08/01/2018 |
Vergara Gil Yiciel Mileyka | Representante | 20/04/2016 | 08/01/2018 |
Vergara Gil Yiciel Mileyka | Liquidador | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
ACTOS BORME DE KAMUEL IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 173, S 8, H M 622443, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 173, S 8, H M 622443, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 173, S 8, H M 622443, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 173, S 8, H M 622443, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 172, S 8, H M 622443, I/A 3 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 172, S 8, H M 622443, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 169, S 8, H M 622443, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 169, S 8, H M 622443, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Dirección:AVDA LEVANTE 25 (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/03/16
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: La investigación y estudio de mercado inmobiliario español. La adquisición y venta por cualquier forma válida en Derecho de bienes, inmuebles, derechos, créditos, valores de renta fija o variable, participaciones de cualquier clase de negocios comerciales, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34598 , F 169, S 8, H M 622443, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28