KALIBULIKANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MAHON Num.26 P.1 PTA.2
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social KALIBULIKANA SL
CIF B65487662
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Edición de libros
Fecha de Constitución 18/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KALIBULIKANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KALIBULIKANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Rodriguez Maria Del Carmen | Liquidador | 26/08/2015 | 08/07/2016 |
Soler Rodriguez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 08/07/2016 |
Soler Rodriguez Maria Del Carmen | Administrador Unico | 15/03/2013 | 26/08/2015 |
Sueiro Bal Maria Del Mar | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 15/03/2013 |
ACTOS BORME DE KALIBULIKANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 4 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 4 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 3 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 3 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 3 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 12, S 8, H B 405933, I/A 2 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 10, S 8, H B 405933, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Dirección:CL MAHON Num.26 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:18/01/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA EDICION,CREACION,TRADUCCION,COMERCIALIZACION,PUBLICACION,PROMOCION,DISTRIBUCION Y VENTA DE LIBROS,REVISTAS,FOLLETOS,MATERIAL DIDACTICO E INFORMATICO,EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42376 , F 10, S 8, H B 405933, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08