KALDI CAPITAL S I C A V SA - EXTINGUIDA
Razón Social KALDI CAPITAL S I C A V SA
CIF A85473866
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE KALDI CAPITAL S I C A V SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KALDI CAPITAL S I C A V SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 05/12/2022 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 10/06/2016 | 05/12/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 05/12/2022 | |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Vicesecretario No Consejero | 05/12/2022 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/12/2011 | 05/12/2022 |
Iberclear Sociedad De Gestion De Los Sistemas De R | Ent.Reg.Cont | 05/12/2022 | |
Marti Martinez Maria Amparo | Secretario | 22/04/2010 | 05/12/2022 |
Marti Martinez Maria Amparo | Secretario | 14/07/2010 | 05/12/2022 |
Marti Martinez Maria Amparo | Consejero | 14/07/2010 | 05/12/2022 |
Marti Martinez Maria Amparo | Consejero | 22/04/2010 | 05/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KALDI CAPITAL S I C A V SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 78, S 8, H M 462867, I/A 16 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 78, S 8, H M 462867, I/A 16 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 78, S 8, H M 462867, I/A 16 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 78, S 8, H M 462867, I/A 16 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 78, S 8, H M 462867, I/A 15 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
- Otras modificaciones estatutarias: 14. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 77, S 8, H M 462867, I/A 14 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 77, S 8, H M 462867, I/A 13 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 76, S 8, H M 462867, I/A 12 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 76, S 8, H M 462867, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25681 , F 76, S 8, H M 462867, I/A 10 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28