KALDI CAFES SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social KALDI CAFES SL
CIF B57357766
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/07/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KALDI CAFES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KALDI CAFES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cirerol Thomas Fernanda | Consejero | 22/05/2018 | |
Cirerol Thomas Fernanda | Presidente | 16/06/2011 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Andres | Presidente | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Andres | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Andres | Consejero | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Catalina Francisca | Consejero Delegado Solidario | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Catalina Francisca | Consejero | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Catalina Francisca | Liquidador | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Catalina Francisca | Secretario | 16/06/2011 | 22/05/2018 |
Isern Cirerol Maria Cristina | Consejero | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KALDI CAFES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 161, S 8, H PM 51384, I/A 5 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 161, S 8, H PM 51384, I/A 5 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 161, S 8, H PM 51384, I/A 5 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 161, S 8, H PM 51384, I/A 5 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 160, S 8, H PM 51384, I/A 4 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 160, S 8, H PM 51384, I/A 4 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 160, S 8, H PM 51384, I/A 4 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-124-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 160, S 8, H PM 51384, I/A 3 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-07