KAIZEN FORMACION Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 13
Código Postal 28806
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KAIZEN FORMACION Y CONSULTORIA SL
CIF B86773918
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Educación secundaria técnica y profesional
Fecha de Constitución 04/07/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE KAIZEN FORMACION Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAIZEN FORMACION Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Jurado Roberto | Administrador Mancomunado | 10/03/2015 | 26/01/2016 |
Fernandez Jurado Roberto | Liquidador Mancomunado | 26/01/2016 | 26/01/2016 |
Sanchez Pozo Ivan | Administrador Mancomunado | 10/03/2015 | 26/01/2016 |
Sanchez Pozo Ivan | Liquidador Mancomunado | 26/01/2016 | 26/01/2016 |
Garcia Perez Rogelio | Administrador Unico | 05/07/2013 | 10/03/2015 |
ACTOS BORME DE KAIZEN FORMACION Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- AVDA JUAN CARLOS I 13 5º B (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica la redacción del artículo 9 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 61, S 8, H M 562872, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31269 , F 60, S 8, H M 562872, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28