KAIMASU IBERICA SL
Dirección social C/ TOTANA, NAVE A14, POLIGONO INDUSTRIAL LA POLVOR
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Razón Social KAIMASU IBERICA SL
CIF B73174112
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE KAIMASU IBERICA SL
VINCULACIONES DE KAIMASU IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAIMASU IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan De Dios Gomez Vicente | Administrador Mancomunado | 31/05/2021 | |
Juan Toledo Lucas | Administrador Mancomunado | 31/05/2021 | |
Maria Teresa Bastida Carrillo | Administrador Mancomunado | 31/05/2021 |
ACTOS BORME DE KAIMASU IBERICA SL
- C/ TOTANA, NAVE A14, POLIGONO INDUSTRIAL LA POLVOR (MOLINA DE SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
- El arrendamiento de bienes inmuebles, excluido el financiero. Diseño,fabricacion,comercializacion, venta y arrendamiento de placas solares termicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 4 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
- En la inscripción 3ª por error se omitió enviar el cese de Don Juan de Dios Gomez Vicente y Don Juan Toledo Lucas como Consejeros Delegados Mancomunados con fecha 08 de septiembre de 2011.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2021-59-30
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2021-59-30
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-30
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 30, S 8, H MU 39727, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30