KACHITO HOGAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Fuente Amarga, 5
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social KACHITO HOGAR SL
CIF B72073745
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/03/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KACHITO HOGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KACHITO HOGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leal Rodriguez Alberto | Administrador Unico | 05/02/2013 | 14/07/2022 |
Leal Rodriguez Alberto | Liquidador | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
Leal Rodriguez Alberto | Administrador Solidario | 13/10/2010 | 05/02/2013 |
Leal Rodriguez Dacio Jose | Administrador Solidario | 13/10/2010 | 05/02/2013 |
Leal Gallo Antonio | Socio Unico | 13/10/2010 | 03/01/2013 |
Leal Gallo Antonio | Administrador Solidario | 13/10/2010 | |
Leal Gallo Antonio | Administrador Unico | 13/10/2010 | 13/10/2010 |
Leal Gallo Rafael | Administrador Solidario | 13/10/2010 |
ACTOS BORME DE KACHITO HOGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 7 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 7 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 7 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 7 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 6 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 5 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 164, S 8, H CA 34992, I/A 4 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-11