K-TUIN PRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 52
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social K-TUIN PRO SL
CIF B86686409
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 12/03/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario KTUIN SISTEMAS INFORMATICOS SA
VINCULACIONES DE K-TUIN PRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE K-TUIN PRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabre Marques Juan Ramon | Representante | 03/10/2017 | 17/01/2019 |
Fabre Marques Juan Ramon | Representante | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
Garcia Martinez Susana Ester | Apoderado | 16/02/2015 | 17/01/2019 |
KTUIN SISTEMAS INFORMATICOS SA | Socio Unico | 26/08/2013 | 17/01/2019 |
KTUIN SISTEMAS INFORMATICOS SA | Administrador Unico | 26/08/2013 | 17/01/2019 |
KTUIN SISTEMAS INFORMATICOS SA | Liquidador | 17/01/2019 | 17/01/2019 |
Cayuelas Redin Rafael | Representante | 26/08/2013 | 03/10/2017 |
ACTOS BORME DE K-TUIN PRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 3 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 134, S 8, H M 564186, I/A 3 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 132, S 8, H M 564186, I/A 2 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 130, S 8, H M 564186, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 130, S 8, H M 564186, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28
Dirección:C/ ORENSE 52 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/03/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:i) La venta y alquiler de equipos informáticos, así como programas, periféricos y accesorios relacionados con el sector de la distribución de informática. (ii) El asesoramiento, formación, desarrollo y consultoría de soluciones informáticas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31342 , F 130, S 8, H M 564186, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-28