K-DIGITAL MARKETING Y EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Chopera, 225
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social K-DIGITAL MARKETING Y EVENTOS SL
CIF B87563482
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 12/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE K-DIGITAL MARKETING Y EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE K-DIGITAL MARKETING Y EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Moya Cebollero Fausto Pedro | Representante | 13/01/2021 | 03/03/2021 |
SICILIA HERITAGE SL | Liquidador | 13/01/2021 | 03/03/2021 |
Fernandez Moya Cebollero Fausto Pedro | Representante | 05/10/2018 | 13/01/2021 |
SICILIA HERITAGE SL | Administrador Unico | 05/10/2018 | 13/01/2021 |
Lucio Menendez Maria Vanessa | Administrador Unico | 25/01/2017 | 05/10/2018 |
Fernandez-moya Cebollero Daniel | Administrador Unico | 10/10/2016 | 25/01/2017 |
Medina Cebollero Carolina | Administrador Unico | 19/05/2016 | 10/10/2016 |
ACTOS BORME DE K-DIGITAL MARKETING Y EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 168, S 8, H M 622127, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 168, S 8, H M 622127, I/A 6 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 167, S 8, H M 622127, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 167, S 8, H M 622127, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 167, S 8, H M 622127, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 167, S 8, H M 622127, I/A 4 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 167, S 8, H M 622127, I/A 4 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
- PASEO DE LA CHOPERA NUMERO 225, CHALET (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 166, S 8, H M 622127, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 166, S 8, H M 622127, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34580 , F 166, S 8, H M 622127, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28