JVCM ACTIVOS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JVCM ACTIVOS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JVCM ACTIVOS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JVCM ACTIVOS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 27/10/2017 | 04/02/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/11/2012 | 04/02/2019 |
Gomez Tomas Ruben Rafael | Consejero | 27/11/2012 | 04/02/2019 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 09/10/2009 | 04/02/2019 |
Perez Lozano Nieves | Secretario No Consejero | 25/09/2017 | 04/02/2019 |
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/09/2015 | 04/02/2019 |
Ruiz Mansilla Judith | Presidente | 09/10/2017 | 04/02/2019 |
Ruiz Mansilla Judith | Consejero | 07/04/2010 | 04/02/2019 |
Ruiz Mansilla Zaida | Consejero | 10/10/2011 | 04/02/2019 |
URQUIJO GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 27/10/2017 | 04/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JVCM ACTIVOS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 215, S 8, H M 303147, I/A 39 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 215, S 8, H M 303147, I/A 39 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 215, S 8, H M 303147, I/A 39 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 215, S 8, H M 303147, I/A 38 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 215, S 8, H M 303147, I/A 37 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- INSERCION EL DIA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO EN LA PAGINA WEB WWW.URQUIJOGESTION.COM EL PROYECTO DE FUSION DE "INVERSIONES COVER SICAV SA" Y DE "JVCM ACTIVOS ,SICAV SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 46, S 8, H M 303147, I/A M-14 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
- C/ SERRANO ,NUMERO 71, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 214, S 8, H M 303147, I/A 36 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 214, S 8, H M 303147, I/A 36 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 214, S 8, H M 303147, I/A 36 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26254 , F 214, S 8, H M 303147, I/A 35 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28