JUST GROUP MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DELS REIS 308 Bl.A 2 - COMPLEJO CA'N GRANADA.
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social JUST GROUP MALLORCA SL
CIF B57972150
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/05/2016
Nombres Anteriores
- ECHTE LIEBE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JUST GROUP MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUST GROUP MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gobel Tino Volkmar | Administrador Unico | 23/09/2020 | 18/01/2022 |
Gobel Tino Volkmar | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Plattes Yvonne | Administrador Unico | 10/06/2016 | 23/09/2020 |
PLATTESGROUP SL | Socio Unico | 29/05/2020 | 23/09/2020 |
Ragaller Jurgen | Socio Unico | 09/07/2018 | 29/05/2020 |
PLATTESGROUP SL | Socio Unico | 10/06/2016 | 09/07/2018 |
ACTOS BORME DE JUST GROUP MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
- Prestación de servicios de consultoría en marketing y ventas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
- JUST GROUP MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 161, S 8, H PM 79056, I/A 4 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-07
Empresa: ECHTE LIEBE SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 160, S 8, H PM 79056, I/A 3 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-07