JUPITER DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 6
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUPITER DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JUPITER DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUPITER DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rillo Balcells Agustin | Liquidador | 17/12/2012 | 26/03/2013 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | EntidDeposit | 29/06/2012 | 17/12/2012 |
Garcia Bragado Maria Jose | Vicesecretario No Consejero | 16/02/2012 | 17/12/2012 |
INVERCAIXA GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUC | Entidad Gestora | 16/02/2012 | 17/12/2012 |
INVERCAIXA GESTION SGIIC SAU | Apoderado | 16/02/2012 | 17/12/2012 |
Laguens Marsal Carlos | Vicesecretario No Consejero | 09/05/2012 | 17/12/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2011 | 17/12/2012 |
Rillo Balcells Agustin | Presidente | 16/04/2009 | 17/12/2012 |
Rillo Balcells Agustin | Consejero | 16/04/2009 | 17/12/2012 |
Rillo Peralta Cristina | Consejero | 16/04/2009 | 17/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUPITER DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 219, S 8, H M 236261, I/A 26 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 25 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
- CESADA LA SOCIEDAD DE GESTION DE SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, SA COMO ENTIDAD ENCARGADADEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 25 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 25 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 25 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 25 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
- LA SOCIEDAD HA SIDO DADA DE BAJA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 136, S 8, H M 236261, I/A 1M (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
- SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 218, S 8, H M 236261, I/A 24 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales: 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 217, S 8, H M 236261, I/A 23 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14320 , F 217, S 8, H M 236261, I/A 23 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28