JUPASA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social JUPASA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JUPASA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUPASA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 25/07/2017 | 11/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 04/08/2014 | 11/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 04/08/2014 | 11/10/2022 |
Benito Cano Paloma | Consejero | 22/07/2014 | 11/10/2022 |
Benito Cano Paloma | Secretario | 22/07/2014 | 11/10/2022 |
Cano Escoriaza Maria Asuncion | Consejero | 28/08/2020 | 11/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2020 | 11/10/2022 |
Escoriaza Valenzuela Maria Asuncion | Consejero | 22/07/2014 | 11/10/2022 |
Escoriaza Valenzuela Maria Asuncion | Presidente | 28/08/2020 | 11/10/2022 |
Escoriaza Valenzuela Maria Asuncion | Liquidador | 11/10/2022 | 11/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUPASA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 23 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 23 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 23 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 23 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 23 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 110, S 8, H M 322859, I/A 22 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
- Ampliación de capital con cargo a reservas por importe de 3.306.589 euros mediante elevación del nominal de las acciones, y posterior reducción del capital inicial que se fija en 2.400.006 euros, y del capital estatutario máximo hasta 24.000.060 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 109, S 8, H M 322859, I/A 21 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 109, S 8, H M 322859, I/A 20 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 109, S 8, H M 322859, I/A 20 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18570 , F 109, S 8, H M 322859, I/A 20 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28