JUNO INVERSIONES 2014 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUNO INVERSIONES 2014 SICAV
Nombres Anteriores
- SAPPHIRE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mendivil Borrachero Manuel
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JUNO INVERSIONES 2014 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUNO INVERSIONES 2014 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCANO CAPITAL S.G.I.I.C. SA | Apoderado | 31/08/2015 | 30/04/2018 |
ARCANO CAPITAL S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 31/08/2015 | 30/04/2018 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 31/08/2015 | 30/04/2018 |
De La Torre Muñoz De Morales Ignacio | Consejero | 05/03/2014 | 30/04/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/01/2017 | 30/04/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2010 | 30/04/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/08/2013 | 30/04/2018 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 31/08/2015 | 30/04/2018 |
Masferrer Solduga Antonio | Apoderado | 27/09/2010 | 30/04/2018 |
Mendivil Borrachero Manuel | Presidente | 05/03/2014 | 30/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUNO INVERSIONES 2014 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 91, S 8, H M 579059, I/A 8 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
- CANCELACION de la hoja de la sociedad por haberse inscrito en el Registro de la CNMV su fusión con ARCANO PARTNERS FUND FI según resolución de la CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 91, S 8, H M 579059, I/A 8 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
- Queda CERRADA LA HOJA SOCIAL, por plazo provisional de SEIS MESES, a efectos de lo preceptuado en el articulo 231 del RRM,al haber sido ABSORBIDA por el fondo denominado "ARCANO PARTNERS FUND FI", domiciliado en Madrid, inscrito en el Registro de Fondos con el número 5161
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 91, S 8, H M 579059, I/A 7M (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 91, S 8, H M 579059, I/A 7 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
- -Con fecha 19 de septiembre de 2017, ha sido insertado en la página web de la entidad Gestora de la Sociedad, (https://www.arcanopartners.com/gestion-de-activos/iicsgestionadas/). el proyecto común de fusión de ARCANO PARTNERS FUND, FI, clase P, como fondo absorbente, y de JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A., como absorbida. En fecha 19/09/2017, ha sido insertado en la página web de la entidad Gestora de la Sociedad, https://www.arcanopartners.com). el proyecto común de fusión de ARCANO PARTNERS FUND FI, clase P, como fondo absorbente, y JUNO INVERSIONES 2014 SICAV, como sociedad absorbida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 68, S 8, H M 579059, I/A 1-M (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 - PLANTA CUARTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 90, S 8, H M 579059, I/A 6 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 90, S 8, H M 579059, I/A 6 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 42 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 89, S 8, H M 579059, I/A 5 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Modificación del artículo 1º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 89, S 8, H M 579059, I/A 5 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Apoderado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32177 , F 89, S 8, H M 579059, I/A 5 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28