JUMOCER-2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 33
Código Postal 30205
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUMOCER-2007 SL
CIF B30818959
Fecha de Constitución 05/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JUMOCER-2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUMOCER-2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Sanchez Alcaraz | Socio Unico | 20/02/2012 | 14/07/2023 |
Juan Sanchez Alcaraz | Administrador Unico | 20/02/2012 | 14/07/2023 |
Juan Sanchez Alcaraz | Liquidador | 14/07/2023 | 14/07/2023 |
Antonio Celdran Jara | Administrador Solidario | 09/08/2010 | 20/02/2012 |
Juan Sanchez Alcaraz | Administrador Solidario | 09/08/2010 | 20/02/2012 |
Carmelo Moreno Lorente | Administrador Unico | 09/08/2010 |
ACTOS BORME DE JUMOCER-2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 190, S 8, H MU 65702, I/A 4 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 189, S 8, H MU 65702, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 189, S 8, H MU 65702, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 189, S 8, H MU 65702, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30