JUMBERCA RECAMBIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ISAAC PERAL NUM.12 PG.IND.MAS ROGER
Código Postal 08397
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social JUMBERCA RECAMBIOS SL
CIF B65135709
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar
Fecha de Constitución 01/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JUMBERCA RECAMBIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUMBERCA RECAMBIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGG ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 01/08/2023 | 28/09/2023 |
Grasa Graell David | REP.ADM.CONC | 01/08/2023 | 28/09/2023 |
Molina Trujillo Enriqueta | Apoderado | 27/08/2010 | 28/09/2023 |
Molina Trujillo Enriqueta | Administrador Unico | 08/03/2011 | 01/08/2023 |
Manzanares Vera Marcos | Administrador Unico | 11/08/2010 | 08/03/2011 |
Gutierrez Ramos Luis | Administrador Unico | 23/07/2009 | 11/08/2010 |
ACTOS BORME DE JUMBERCA RECAMBIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 175, S 8, H B 391191, I/A 9 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1131/2021, AUTO FIRME DE FECHA 16/05/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 175, S 8, H B 391191, I/A 9 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 175, S 8, H B 391191, I/A 9 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 174, S 8, H B 391191, I/A 8 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
- JUZGADO MERCANTIL 11 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1131/2021, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 30/06/2022 Y 03/10/2022, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 174, S 8, H B 391191, I/A 8 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 174, S 8, H B 391191, I/A 8 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1131/2021, AUTO FIRME DE FECHA 28/10/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 173, S 8, H B 391191, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 173, S 8, H B 391191, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
- CL ISAAC PERAL NUM.12 PG.IND.MAS ROGER (PINEDA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 173, S 8, H B 391191, I/A 6 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41351 , F 173, S 8, H B 391191, I/A 5 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-08